Cargos directivos de DE RATO FIGAREDO RODRIGO
Relación de empresas y cargos del directivo/s DE RATO FIGAREDO RODRIGO. íšltimo informe 20-2-13
Directivo Cargo Nombramiento Cese o dimisión
RODANMAN GESTION 3, SL Administrador íšnico 12/02/2013
RAFI, SL Administrador íšnico 12/02/2013
CONFEDERACION ESPAí‘OLA DE CAJAS DE AHORROS, PDT Miembro Comisión Ejecutiva 24/04/2012
BANKIA, SA Apoderado Solidario 19/07/2011
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, SA Presidente Comisión Ejecutiva 22/02/2011
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJ Apoderado Solidario 22/06/2010
BANKIA, SA Consejero 23/03/2010
BANKIA, SA Apoderado 23/03/2010
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJ Consejero 23/03/2010
BANKIA, SA Presidente 23/03/2010
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJ Presidente 23/03/2010
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJ Presidente Comisión Ejecutiva 23/03/2010
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MADRID, CAJ Miembro Comisión Ejecutiva 23/03/2010
EXPLOTACIONES DE CARABAí‘A, SL Administrador íšnico 05/03/2010
PROINA, SL Consejero 17/12/2009
MANITA, SL Administrador íšnico 03/12/2009
ARADA, SL Administrador íšnico 01/12/2009
RODANMAN GESTION 3, SL Apoderado 24/03/2009
RAFI, SL Apoderado 24/03/2009
CRITERIA CAIXACORP, SA Miembro Comisión Ejecutiva 22/06/2009 18/01/2010
CRITERIA CAIXACORP, SA Consejero 18/01/2010
ALGAENERGY, SA Consejero 07/01/2009 03/05/2010
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAíƒÂ‘A, SA Consejero 03/03/2010 21/01/2011
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAíƒÂ‘A, SA Vicepresidente 03/03/2010 21/01/2011
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAíƒÂ‘A, SA Miembro Comisión Ejecutiva 03/03/2010 21/01/2011
BANKIA, SA Presidente 15/07/2011
BANKIA, SA Consejero 15/07/2011
BANKIA, SA Presidente Comisión Ejecutiva 22/07/2011 12/06/2012
BANKIA, SA Miembro Comisión Ejecutiva 22/07/2011 12/06/2012
BANKIA, SA Consejero Delegado 22/07/2011 12/06/2012
BANKIA, SA Consejero 15/07/2011 12/06/2012
BANKIA, SA Presidente 15/07/2011 12/06/2012
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, SA Miembro Comisión Ejecutiva 22/02/2011 22/06/2012
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, SA Consejero 22/06/2012
BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, SA Presidente 22/06/2012
BANKIA INVERSIONES FINANCIERAS, SA Consejero Delegado Solidario 16/03/2010 26/06/2012
BANKIA INVERSIONES FINANCIERAS, SA Presidente 16/03/2010 26/06/2012
BANKIA INVERSIONES FINANCIERAS, SA Consejero 16/03/2010 26/06/2012
CORPORACION INDUSTRIAL BANKIA, SA Consejero Delegado Solidario 12/03/2010 26/06/2012
CORPORACION INDUSTRIAL BANKIA, SA Presidente 12/03/2010 26/06/2012